Hanes ariannol COMMUNITY ACTION SUTTON
Rhif yr elusen: 1063129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £637.05k | £2.03m | £883.73k | £865.34k | £1.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £635.87k | £644.96k | £1.04m | £837.45k | £1.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £304.57k | £304.57k | N/A | £285.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £342.00k | N/A | £235.40k | £300.00k | £1.08m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £167 | £0 | £4.78k | £0 | £1.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.06k | £24.26k | £32.89k | £84.53k | £107.22k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £610.79k | £1.98m | £826.37k | £760.97k | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £21.04k | £20.70k | £19.70k | £19.84k | £41.79k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £628.77k | £637.41k | £1.03m | £827.46k | £1.94m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £7.10k | £7.55k | £7.69k | £9.99k | £13.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £10.32k | £11.49k | £13.28k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £219.50k | £542.84k | £275.85k | £1.29m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.