Hanes ariannol PLUTO PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1062498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (28 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £88.46k | £92.74k | £11.47k | £18.98k | £40.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.47k | £128.98k | £19.21k | £17.77k | £31.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £7.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £1.60k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.