Hanes ariannol FRIENDS OF THE WHITCHURCH SURGERY

Rhif yr elusen: 1064109
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £5.51k £6.58k £6.42k £1.80k £220
Cyfanswm gwariant £5.96k £5.15k £6.48k £3.29k £377
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A