ymddiriedolwyr CHALK VILLAGE PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1062607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vicki Clarke | Cadeirydd | 19 November 2012 |
|
|||||
Amy Renolds | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Amy Loines | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Hannah Lovell | Ymddiriedolwr | 06 February 2017 |
|
|
||||
Louise Buckland | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Sarah Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2009 |
|
|
||||
MRS DEB WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEIGH ROBBINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS LYNNE WARNER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.