Dogfen lywodraethu BRITISH ORTHOPAEDIC ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1066994
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (66 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 12TH DECEMBER 1997 AND CHARITY COMMISSION SCHEME DATED 4TH MAY 2001. as amended on 16 Sep 2020 as amended on 22 Sep 2021 as amended on 21 Sep 2022 as amended on 20 Sept 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF THE SCIENCE, ART AND PRACTICE OF ORTHOPAEDIC SURGERY WITH THE AIM OF BRINGING RELIEF TO PATIENTS OF ALL AGES SUFFERING FROM THE EFFECTS OF INJURY OR DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.