Hanes ariannol Coram Intercountry Adoption Centre
Rhif yr elusen: 1067313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.17m | £1.94m | £2.72m | £1.85m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.16m | £2.17m | £2.03m | £2.02m | £2.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £509.06k | £520.73k | £522.80k | £736.91k | £756.70k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £606.56k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.48k | £14.95k | £37.03k | £83.51k | £45.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.05k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.16m | £1.93m | £2.08m | £1.73m | £2.18m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £37.03k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £38 | £68 | £141 | £129 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £596.56k | £45.61k | £11.73k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.16m | £2.17m | £2.02m | £2.00m | £2.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.36k | £3.68k | £8.52k | £15.22k | £9.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.12k | £8.68k | £7.50k | £0 | £16.86k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.