ymddiriedolwyr Coram Intercountry Adoption Centre
Rhif yr elusen: 1067313
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbara Hudson | Cadeirydd | 19 October 2016 |
|
|||||
Pascale Julia Virginia Jeanne Erseel | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Padmini Mistry | Ymddiriedolwr | 19 June 2024 |
|
|
||||
Nicholas David Sieve | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|||||
James Andrew Peter McDougall | Ymddiriedolwr | 14 January 2019 |
|
|
||||
Gabrielle Amy Shaw | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
DAVID HENRY GRAY | Ymddiriedolwr | 30 July 2018 |
|
|
||||
Anastasia Kathleen Ansell | Ymddiriedolwr | 04 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.