ymddiriedolwyr EUROPEAN CHRISTIAN MISSION (INTERNATIONAL)
Rhif yr elusen: 1064037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maria Magdalena Wentzel | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Andrew Graham McCormick | Ymddiriedolwr | 02 April 2023 |
|
|
||||
Pavel Dobrinov Pavlov | Ymddiriedolwr | 04 April 2020 |
|
|
||||
Ann Goodall | Ymddiriedolwr | 15 April 2018 |
|
|
||||
Stephen Steiner | Ymddiriedolwr | 14 April 2018 |
|
|
||||
Darrell Jackson | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
Claudia Vink-Nijhof | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
DAVID JOHN ALLEN | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|||||
ALAN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE HUDSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.