Dogfen lywodraethu AMBITIOUS ABOUT AUTISM
Rhif yr elusen: 1063184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 23/05/1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 10/02/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/03/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23 NOV 2018 as amended on 13 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE COMPANY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE THE EDUCATION, HEALTH, WELFARE AND CARE OF PEOPLE WITH AUTISM AND/OR OTHER RELATED IMPAIRMENTS AND DISABILITIES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.