ymddiriedolwyr AMBITIOUS ABOUT AUTISM
Rhif yr elusen: 1063184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL GOULDEN | Cadeirydd | 05 December 2014 |
|
|||||
Ian Caplan | Ymddiriedolwr | 08 December 2023 |
|
|
||||
Anna Thatcher | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Michael Clark | Ymddiriedolwr | 22 July 2022 |
|
|||||
Andrew Forbes | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Eduardo Gutierrez-Garcia | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|||||
Jack Welch | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.