Hanes ariannol BIGGIN HILL CHRISTIAN FELLOWSHIP TRUST
Rhif yr elusen: 1063385
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £389.20k | £401.99k | £429.83k | £370.95k | £405.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.02k | £386.99k | £336.36k | £407.43k | £405.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £48.48k | £55.14k | £53.48k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.