Dogfen lywodraethu GRAHAM GREENE BIRTHPLACE TRUST
Rhif yr elusen: 1064839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (51 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 20 SEPTEMBER 1997 AS AMENDED BY DEEDS DATED 10 MAY 2000, 13 JULY 2002, 25 JANUARY 2005 AND 25 APRIL 2006. AS AMENDED BY DEED DATED 22 MAR 2017
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE APPRECIATION AND STUDY OF THE WORK OF GRAHAM GREENE. FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.