Hanes ariannol The Squire Patton Boggs Charitable Trust

Rhif yr elusen: 1064028
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £57.76k £72.18k £65.65k £72.61k £91.25k
Cyfanswm gwariant £57.27k £83.20k £90.98k £99.48k £138.44k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A