Hanes ariannol FFESTINIOG RAILWAY SOCIETY

Rhif yr elusen: 1064178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £955.35k £362.28k £635.26k £1.09m £1.32m
Cyfanswm gwariant £309.19k £358.52k £363.91k £364.64k £601.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £806.70k N/A £521.62k £911.59k £1.14m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £6.34k N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £140.67k N/A £109.70k £129.86k £144.75k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.64k N/A £1.51k £1.18k £25.90k
Incwm - Arall £0 N/A £2.43k £46.76k £0
Incwm - Cymynroddion £711.58k N/A £315.29k £815.82k £1.00m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £248.73k N/A £323.24k £322.43k £589.85k
Gwariant - Ar godi arian £51.84k N/A £40.67k £42.21k £1.87k
Gwariant - Llywodraethu £5.46k N/A £9.27k £9.90k £7.50k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £274.89k £256.78k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £8.62k N/A £0 £0 £9.88k