Hanes ariannol TWICKENHAM PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1067572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.59m | £3.40m | £3.50m | £3.85m | £4.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.33m | £3.32m | £3.39m | £3.73m | £4.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £109.40k | £42.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.78k | £135.75k | £44.55k | £18.38k | £4.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.56m | £3.26m | £3.46m | £3.83m | £4.21m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.20k | £5.55k | £459 | £3.91k | £14.34k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.31m | £3.30m | £3.37m | £3.72m | £4.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.00k | £20.10k | £22.14k | £15.13k | £33.13k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.26k | £16.17k | £16.17k | £23.32k | £20.59k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.