ymddiriedolwyr TWICKENHAM PREPARATORY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1067572
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRY BATES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Henry Francis Warner | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Rosalyn Sarah Olney | Ymddiriedolwr | 21 June 2024 |
|
|
||||
Seana Claire Ball | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Kalpana Bhalla | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Paul Joseph Kenny | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Nicola Gillian Warms | Ymddiriedolwr | 08 March 2023 |
|
|||||
Dorothy Jane O'Connor | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
Jessica Ann Harvey BA | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
Philippe Laurent Buron BSc | Ymddiriedolwr | 25 November 2020 |
|
|
||||
ELIZABETH MARGERY FERGUSON Cert Ed | Ymddiriedolwr | 07 November 2017 |
|
|
||||
ANDREW JOHN MURRAY | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
BARBARA ANN FLIGHT | Ymddiriedolwr | 13 March 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.