VERSA ORGANISATION LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Counselling service. Complementary therapies. Weight management training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Bradford
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1176331 AIRE, WHARFE AND CRAVEN COUNSELLING
- 29 Gorffennaf 1997: Cofrestrwyd
- 21 Mehefin 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- KEIGHLEY WOMEN'S CENTRE LTD (Enw blaenorol)
- KEIGHLEY WOMENS'S CENTRE LTD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.40k | £2.40k | £22.40k | £62 | £99.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £73 | £2.67k | £22.67k | £2.67k | £180.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 11 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 11 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 18 Rhagfyr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 19 Rhagfyr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 3 JUNE 1997 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28 JUNE 2004 AND SPECIAL RESOLUTIONS DATED 01 DECEMBER 2004 AND 16 JUNE 2009.
Gwrthrychau elusennol
1) THE PROMOTION OF HEALTH OF THE GENERAL PUBLIC BY THE PROVISION OF COUNSELLING, ADVICE, EDUCATION AND TRAINING 2) THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC CONCERNING HEALTH MATTERS AND THE PROVISION OR ASSISTANCE IN PROVISION OF FACILITIES IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, FOR RECREATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION OF INDIVIDUALS WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABILITY, FINANCIAL HARDSHIP OR SOCIAL CIRCUMSTANCES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window