Hanes ariannol HOENIGSBERG MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1072423
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £19.62k £2.17k £2.11k £2.08k £758
Cyfanswm gwariant £30.26k £5.13k £3.59k £3.00k £4.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A