TELFORD CHRISTIAN COUNCIL SUPPORTED HOUSING

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supported housing schemes for vulnerable homeless young people.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,760,212
Roddion a chymynroddion | £10.91k | |
Weithgareddau elusennol | £1.75m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £3.16k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£1,789,573
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.79m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £491,400 o 1 gontract(au) llywodraeth a £83,073 o 2 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £1.79m |
Pobl

37 Gweithwyr
13 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 1997: Cofrestrwyd
- STAY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew McAdam | Cadeirydd | 31 January 2014 |
|
|
||||
Michael John Carr | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Claire Louise Holden | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Thomas Philip Blain | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|||||
Robert Thomas Hughes | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Victoria Jane Swinbourne | Ymddiriedolwr | 26 February 2025 |
|
|
||||
Ming Wai Susanna Kong | Ymddiriedolwr | 23 October 2024 |
|
|
||||
Pauline Heffernan | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Mary Louise Bawn | Ymddiriedolwr | 02 September 2020 |
|
|||||
Christopher Ian Pelling-Fulford | Ymddiriedolwr | 06 May 2020 |
|
|
||||
Christopher Hill | Ymddiriedolwr | 11 October 2017 |
|
|
||||
BRIAN KEATES | Ymddiriedolwr | 25 January 2013 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Osmund-Smith | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.34m | £1.72m | £1.62m | £1.64m | £1.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.32m | £1.63m | £1.65m | £1.63m | £1.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £460.73k | N/A | N/A | £436.82k | £491.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £122.37k | £596.86k | £631.45k | £53.92k | £83.07k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.07k | £28.52k | £15.80k | £33.95k | £10.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £27 | £5.10k | £3.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.30m | £1.69m | £1.60m | £1.60m | £1.75m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.32m | £1.63m | £1.65m | £1.63m | £1.79m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £50.61k | £80.40k | £5.29k | £17.78k | £27.81k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £681.38k | £376.33k | £600.62k | £600.07k | £600.00k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £84.74k | £346.28k | £416.66k | £403.62k | £295.72k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£12.21k | -£12.02k | -£12.02k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £258.24k | £116.77k | £220.12k | £207.31k | £128.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 02 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Mawrth 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Mawrth 2022 | 43 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 15 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 25/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 06/07/2011 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 22/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21/10/2014
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY AND THE FURTHERANCE OF EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, FAMILIES, SINGLE PARENT FAMILIES AND THEIR CHILDREN WHO ARE HOMELESS BE REASON OF ADVERSE CIRCUMSTANCES AND WHO ARE IN NEED OF HELP IN ACQUIRING A SETTLED WAY OF LIFE BY THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMMODATION, THE PROVISION OF CHARITABLE SOCIAL HOUSING, THE PROVISION OF SUPPORT AND ADVISE, AND ASSISTANCE IN FINDING SUITABLE LONGER TERM PLACES TO LIVE; IN SO DOING TO ENSURE THAT THE INCOME AND PROPERTY OF THE CHARITY SHALL BE APPLIED SOLELY TOWARDS THE PROMOTION OF ITS OBJECTS AND NOTHING SHALL BE PAID OR TRANSFERRED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY WAY OF PROFIT TO MEMBERS OF THE CHARITY AND THAT THE CHARITY MAINTAINS AT ALL TIMES A NOT FOR PROFIT STATUS; AND B) TO FURTHER THE OBJECTS OF THE TELFORD CHRISTIAN COUNCIL (REGISTERED CHARITY NUMBER 1084035) AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY DECIDE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MEETING POINT HOUSE
SOUTHWATER SQUARE
TELFORD
SHROPSHIRE
TF3 4HS
- Ffôn:
- 01952 291904
- E-bost:
- joancollins@staytelford.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window