Hanes ariannol THE SHAKESPEARE HOSPICE
Rhif yr elusen: 1064091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.00m | £2.79m | £3.29m | £2.93m | £2.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.34m | £2.18m | £1.84m | £2.03m | £2.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £74.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £107.26k | £311.45k | £363.11k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £729.92k | £1.57m | £1.88m | £1.43m | £741.25k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £943.11k | £859.96k | £188.34k | £739.69k | £935.47k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £308.25k | £351.95k | £916.44k | £746.02k | £389.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.29k | £0 | £48 | £2.79k | £24.45k | |
|
Incwm - Arall | £17.57k | £7.86k | £312.05k | £18.67k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £41.00k | £878.10k | £1.16m | £870.38k | £155.16k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.26m | £1.19m | £1.07m | £1.13m | £1.29m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.08m | £992.80k | £773.66k | £900.18k | £1.05m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.50k | £0 | £0 | £8.88k | £695 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.