ymddiriedolwyr THE SHAKESPEARE HOSPICE
Rhif yr elusen: 1064091
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Neal Simmonds | Cadeirydd | 18 March 2019 |
|
|||||
Dr Richard Anthony Lambert | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Richard Philip Goodall | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Fiona Jayne Allinson | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Anita Dawn Watson | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Nicola Gotrel | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Ross Malcolm Taylor | Ymddiriedolwr | 17 August 2021 |
|
|
||||
Amanda Jane Webb | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Susan Newcombe | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Helen Mary Cave | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Dr Jeremy David Shearman | Ymddiriedolwr | 08 November 2018 |
|
|
||||
Elizabeth Mary Spencer | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
RICHARD BARRETT | Ymddiriedolwr | 20 November 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.