Hanes ariannol NELSON'S JOURNEY
Rhif yr elusen: 1065775
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 30/04/2018 | 31/12/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £755.13k | £497.26k | £551.84k | £645.62k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £383.77k | £471.12k | £519.80k | £803.64k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £30.39k | £18.89k | £27.38k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £725.57k | N/A | £511.24k | £627.47k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £28.88k | N/A | £40.16k | £17.72k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £677 | N/A | £446 | £427 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £63.32k | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £236.88k | N/A | £309.00k | £486.79k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £100.03k | £139.41k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.65k | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £110.77k | £177.44k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.