THE MILL HILL SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1064758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

education

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Barnet

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Hydref 1997: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Debashis Dasgupta Ymddiriedolwr 09 October 2024
THE ROYAL MASONIC BENEVOLENT INSTITUTION CARE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
NEIL JAMES Ymddiriedolwr 09 October 2024
Dim ar gofnod
Lara Pechard Ymddiriedolwr 13 June 2024
Dim ar gofnod
Michael James Bentall Ymddiriedolwr 17 May 2024
Dim ar gofnod
Anthony POOLE Ymddiriedolwr 09 October 2023
Dim ar gofnod
Nigel Taylor Ymddiriedolwr 01 September 2022
EDUCATION FOR ALL MOROCCO LTD
Derbyniwyd: Ar amser
Kamal Dhillon Ymddiriedolwr 18 June 2022
Dim ar gofnod
DAVID TYME Ymddiriedolwr 18 June 2022
KEBLE PREPARATORY SCHOOL (1968) LTD
Mae'r elusen yn fethdalwr
Dr Katrina O'Neill-Byrne Ymddiriedolwr 23 March 2021
Dim ar gofnod
Noyan Nihat Ymddiriedolwr 12 December 2020
Dim ar gofnod
Paul Dunleavy Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Mary Moore Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Mark Skelly Ymddiriedolwr 01 October 2020
Dim ar gofnod
Andrew Millet Ymddiriedolwr 24 March 2018
THE OUSEY SCHOLARSHIP TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SIR RICHARD WINFREY MEMORIAL SCHOLARSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE MILL HILL SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: 50 diwrnod yn hwyr
ELLIOT LIPTON MBA Ymddiriedolwr 19 March 2013
THE MILL HILL SCHOOLS TRUST
Derbyniwyd: 50 diwrnod yn hwyr
STEPHANIE JONES MILLER Ymddiriedolwr 16 March 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.51m £34.78m £47.89m £53.54m £53.69m
Cyfanswm gwariant £30.91m £33.60m £36.54m £44.79m £52.69m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £913.00k £1.30m £2.35m £506.00k £350.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £402.00k £248.00k £414.00k £904.00k £1.15m
Incwm - Weithgareddau elusennol £33.12m £33.12m £36.44m £44.23m £52.02m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £1.08m £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £85.00k £119.00k £60.00k £120.00k £167.00k
Incwm - Arall £991.00k £0 £8.63m £7.78m £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £29.98m £32.85m £35.84m £44.00m £51.67m
Gwariant - Ar godi arian £167.00k £46.00k £13.00k £41.00k £45.00k
Gwariant - Llywodraethu £350.00k £272.00k £273.00k £399.00k £414.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £762.00k £708.00k £694.00k £741.00k £970.00k

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Asedau hunan ddefnydd £47.59m £49.73m £63.54m £73.16m £76.05m
Buddsoddiadau tymor hir £1.53m £1.57m £3.20m £3.12m £2.86m
Cyfanswm asedau £14.07m £9.70m £13.60m £9.26m £8.50m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £26.74m £23.32m £30.94m £27.48m £28.38m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2023 22 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2023 22 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2022 27 Ebrill 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2021 04 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2021 04 Mawrth 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2020 09 Mehefin 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Awst 2019 22 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
WALKER HOUSE
MILLERS CLOSE
LONDON
NW7 1AQ
Ffôn:
02089598131