Hanes ariannol ST PETER AND ST PAUL CHURCH HALL FUND, CHINGFORD

Rhif yr elusen: 1087104
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020
Cyfanswm Incwm Gros £8.64k £7.13k £6.94k £0 £0
Cyfanswm gwariant £14.58k £8.61k £11.54k £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A