Ymddiriedolwyr THE LENCHES SPORTS AND RECREATION CLUB
Rhif yr elusen: 1068468

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Hazelwood | Cadeirydd | 15 May 2018 |
|
|||||
NEIL ROBERT DANIEL PEARCE | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
SCOTT MARCUS PERKINS | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
NATHANIEL JAMES BURTON | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
George Patrick Twist | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Daniel Francis Johnson | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Alex William Enstone | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
SARAH JEAN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 24 April 2002 |
|
|
||||
CHARLES EDWARD YORKE BROOKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.