Hanes ariannol YMCA TRINITY GROUP

Rhif yr elusen: 1069810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.39m £10.22m £11.15m £10.87m £12.80m
Cyfanswm gwariant £10.31m £10.19m £10.76m £11.74m £12.52m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £251.22k £262.39k £210.31k £1.87m £961.54k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.41m £1.03m £1.01m £1.11m £87.44k
Incwm o roddion a chymynroddion £18.57k £38.20k £64.90k £125.01k £103.66k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.29m £322.39k £989.09k £959.57k £1.44m
Incwm - Weithgareddau elusennol £8.91m £9.70m £9.59m £9.75m £11.13m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £165.27k £159.64k £152.87k £29.38k £0
Incwm - Arall £0 £0 £352.37k £0 £138.53k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £80.00k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £9.12m £9.39m £9.72m £10.50m £11.08m
Gwariant - Ar godi arian £39.05k £78.90k £78.40k £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £129.95k £106.37k £20.52k £0 £55.16k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £7.22k £4.79k £0 £0 £0
Gwariant - Arall £1.15m £719.64k £965.20k £1.23m £1.44m