BRYNCYNON COMMUNITY REVIVAL STRATEGY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Strategy carries out the following activities Personal development of youth in the Bryncynon area Encouraging participation from all sections of the community to join our Healthy Living agenda Promoting and teaching the benefits of a healthy lifestyle amongest 0-5's and their parents. Providing Playgroup and Out of School clubs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £80,732 o 2 gontract(au) llywodraeth a £20,971 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Rhondda Cynon Taf
Llywodraethu
- 22 Gorffennaf 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1038678 BLACKWOOD PLAYGROUP (GWENT)
- 19 Ionawr 1998: Cofrestrwyd
- THE STRATEGY (Enw gwaith)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Bradwick | Ymddiriedolwr | 13 May 2021 |
|
|
||||
Mark Leslie Stevenson | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|||||
Stephen Gould | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Jones | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £315.62k | £279.27k | £381.04k | £348.06k | £344.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £320.90k | £296.28k | £269.45k | £361.38k | £420.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £146.25k | £134.07k | N/A | £153.48k | £80.73k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £57.22k | £193.75k | £22.56k | £20.97k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 89 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATIONS INCORPORATED ON 8 MAY 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 31 MARCH 2000
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE WITH THE PURPOSE OF IMPROVING THE CONDITIONS AND QUALITY OF LIFE FOR RESIDENTS OF BRYNCYNON IN THE RHONDDA CYNON TAFF UNITARY AUTHORITY AREA
Maes buddion
BRYNCYNON , RHONDDA CYNON TAFF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Feel Good Factory
Bryncynon Healthy Living Centre
Abercynon Road
Abercynon
MOUNTAIN ASH
CF45 4XZ
- Ffôn:
- 01443475120
- E-bost:
- finance@bryncynonstrategy.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window