Ymddiriedolwyr BRITISH OVERSEAS NGOS FOR DEVELOPMENT (BOND)
Rhif yr elusen: 1068839

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty Smith | Cadeirydd | 19 November 2024 |
|
|
||||
Kate Newman | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Shazia Arshad | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Abu Akeem | Ymddiriedolwr | 19 November 2024 |
|
|
||||
Graham Gordon | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|||||
Jasmina Haynes | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Othman Moqbel | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Charlotte Beacon | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Lauren Codman | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Anushree Chirag Rao | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Stella Opoku-Owusu | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Rainatou Sow | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
Nicholas Waring | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.