Hanes ariannol MUSLIM WELFARE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1066665
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.27m | £1.62m | £1.74m | £1.78m | £1.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.77m | £1.81m | £1.65m | £1.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £7.54k | £7.99k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.27m | £1.62m | £1.74m | £1.77m | £1.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £176.59k | £7.99k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.77m | £1.80m | £1.54m | £1.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.00k | £7.00k | £3.71k | £1.20k | £10.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £6.00k | £0 | £6.87k | £6.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £1.53m | £1.45m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £109.20k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.