ymddiriedolwyr THE BUCKFASTLEIGH TRUST
Rhif yr elusen: 1069416
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven John Burch | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Roderick Denley-Jones | Ymddiriedolwr | 02 May 2023 |
|
|
||||
Philippa Jane Wood | Ymddiriedolwr | 23 January 2019 |
|
|
||||
Sylvia Lilian Phillips | Ymddiriedolwr | 16 December 2018 |
|
|
||||
Stephen Montgomery Parker | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
||||
Valerie Anne Browning | Ymddiriedolwr | 15 December 2015 |
|
|||||
Janet Elizabeth Parrott MBE | Ymddiriedolwr | 26 May 2015 |
|
|
||||
Judith Marguerite Hart | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.