ymddiriedolwyr THE EPIPHANY TRUST (TRURO) LIMITED
Rhif yr elusen: 1097774
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jeffrey Edward Risbridger | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||||
Elizabeth Emma Carlyon | Ymddiriedolwr | 09 September 2021 |
|
|||||||
William John Clyde Mitchell | Ymddiriedolwr | 04 February 2021 |
|
|
||||||
Deborah Anne Mitchell | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||||
Rev DEREK JOHN COLLINS | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|||||||
Dr MICHAEL THOMAS TEDDER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
CHRISTINE ANN LIDGLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
PETER JAMES BIRKHEAD BERRY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.