Hanes ariannol ROYAL SCOTTISH COUNTRY DANCE SOCIETY - EXETER BRANCH

Rhif yr elusen: 1065015
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.38k £352 £5.99k £8.69k £7.31k
Cyfanswm gwariant £12.04k £946 £5.59k £8.54k £7.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A