ymddiriedolwyr ALLIANCE FRANCAISE DE MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1068084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Chegwin | Ymddiriedolwr | 29 May 2024 |
|
|
||||
Margaux Stivanin | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Virginie Fayolle | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Jonathan Leese | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Romain Sebastien BARDOT | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Sirka Moore | Ymddiriedolwr | 12 February 2024 |
|
|
||||
Fred Blesser | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Isabelle Vanderschelden | Ymddiriedolwr | 02 February 2022 |
|
|
||||
RODOLPHE SOULARD | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.