Hanes ariannol NORFOLK CITIZENS ADVICE

Rhif yr elusen: 1071297
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.52m £1.99m £2.12m £2.13m £2.32m
Cyfanswm gwariant £1.49m £1.95m £2.02m £2.04m £2.22m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £745.49k £702.12k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £478.36k £484.31k £431.16k £422.93k £557.62k
Incwm o roddion a chymynroddion £31.58k £88.08k £54.00k £43.64k £7.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £3.23k
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.48m £1.90m £2.07m £2.08m £2.30m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £774 £998 £857 £2.59k £4.77k
Incwm - Arall £0 £1.52k £0 £865 £2.66k
Incwm - Cymynroddion £0 £61.00k £17.32k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.49m £1.95m £2.02m £2.04m £2.22m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £7.73k £6.81k £0 £14.07k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0