Hanes ariannol ST RONAN'S SCHOOL (HAWKHURST)
Rhif yr elusen: 1066420
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.67m | £6.57m | £7.06m | £7.17m | £7.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.30m | £6.33m | £6.94m | £7.55m | £7.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £250.29k | £129.92k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £56.57k | £364.56k | £155.05k | £2.83k | £1.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £21.37k | £8.44k | £7.96k | £12.96k | £14.35k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.60m | £6.00m | £6.90m | £7.16m | £7.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £202.64k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £70.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.28m | £6.24m | £6.86m | £7.52m | £7.69m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.62k | £97.64k | £78.27k | £34.81k | £26.76k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.10k | £23.43k | £22.08k | £25.55k | £27.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.