Ymddiriedolwyr ST RONAN'S SCHOOL (HAWKHURST)
Rhif yr elusen: 1066420

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Anthony Beart | Cadeirydd | 18 March 2023 |
|
|
||||
Nicola Ridley | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
Dr Rose Ehrendal | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
William Brooks | Ymddiriedolwr | 22 March 2025 |
|
|
||||
Karen Jane West | Ymddiriedolwr | 18 March 2023 |
|
|
||||
Nicholas Paul Sladden | Ymddiriedolwr | 20 March 2021 |
|
|||||
Georgiana Emily Macleay | Ymddiriedolwr | 28 November 2019 |
|
|
||||
Andrew John Shirley Ross | Ymddiriedolwr | 18 March 2017 |
|
|||||
Dominic Oliver | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
MR STEPHEN LANGER BSC,DIP ARCH RIBA,IHBC | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRUCE ALEXANDER SETON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor Kathleen Dacre | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NICHOLAS PHILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.