ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST. WULFRAM'S CHURCH, GRANTHAM
Rhif yr elusen: 1066896
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Stuart Cradduck | Cadeirydd | 18 October 2014 |
|
|||||||||||
Janet Burrows | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||||||||
Elizabeth Ann Thurlow Hazelwood | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||||||||
Sandra Jennifer Cussell | Ymddiriedolwr | 05 September 2024 |
|
|
||||||||||
Judith Margery Davis | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||||||||
Brian Harold Stagg | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|
||||||||||
Fiona Ruth Crook | Ymddiriedolwr | 17 January 2019 |
|
|||||||||||
Valerie Doska York | Ymddiriedolwr | 14 October 2017 |
|
|||||||||||
Dr JOHN BERNARD Manterfield | Ymddiriedolwr | 18 October 2014 |
|
|||||||||||
Graham Peter Cook | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.