Hanes ariannol LEEDS OLDER PEOPLE'S FORUM
Rhif yr elusen: 1067630
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.03m | £946.58k | £1.46m | £1.20m | £1.45m | |
|
Cyfanswm gwariant | £627.35k | £959.16k | £1.18m | £1.63m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £109.13k | £0 | N/A | N/A | £67.48k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £63.60k | £319.13k | £80.60k | £71.32k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.03k | £1.02k | £1.46m | £1.20m | £99 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.02m | £939.99k | £0 | £0 | £1.44m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £365 | £0 | £0 | £781 | £456 | |
|
Incwm - Arall | £12.34k | £5.57k | £0 | £0 | £13.75k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £567.22k | £959.16k | £1.18m | £1.63m | £1.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £505 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.98k | £4.13k | £10.56k | £0 | £4.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £341.72k | £555.17k | £702.61k | £0 | £770.09k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £60.13k | £0 | £0 | £0 | £47.55k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.