Hanes ariannol THE REPTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1067418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £319.32k | £145.60k | £324.46k | £1.44m | £840.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £241.77k | £241.49k | £231.12k | £454.29k | £298.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £9.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.28m | £609.13k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £157.58k | £231.56k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £1.26m | £184.18k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £424.57k | £266.51k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £29.71k | £32.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.15k | £5.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £304.32k | £187.30k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £32.18k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.