ymddiriedolwyr THE REPTON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1067418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATTHEW JAMES CHARLES NEEDHAM | Cadeirydd | 21 March 2014 |
|
|||||||||
Massimiliano Angiolo Casini | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||||||
Nicholas Charles Walford | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||||||
Edward Mark Shires | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||||||
ANDREW CHURCHILL | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|
||||||||
Samuel Rush | Ymddiriedolwr | 13 November 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.