ymddiriedolwyr NATIONAL CRIMEBEAT
Rhif yr elusen: 1068034
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Parker | Cadeirydd | 03 May 2017 |
|
|||||||||
Tranai Tyreece Todd | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Jacqueline Bowes | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||||||
Lt Col Retd. Robert McPherson MBE DL | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||||||
Joanna Phyllis Hilditch DL | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||||||
Louise Diane Bayliss Bennett | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||||||
Clive Roland Lloyd | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||||||
MARGARET ALLAN MILES | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|||||||||
GRANIA PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 17 November 2020 |
|
|
||||||||
ELIZABETH FOTHERGILL | Ymddiriedolwr | 03 May 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.