ymddiriedolwyr SWANSEA AND BRECON MOTHERS UNION
Rhif yr elusen: 1067728
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Margaret Ruth Roberts | Cadeirydd | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Eleanor Lewis | Ymddiriedolwr | 10 May 2023 |
|
|||||
Jill Mcpherson | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Alison Cora Lawrence | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
AILSA FRANCES HOWELL | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Helen Moira Bibby | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
JEANNE BARBARA HUGHES | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|||||
RACHEL WELLS | Ymddiriedolwr | 14 March 2018 |
|
|||||
Ella Thomas | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.