Hanes ariannol Vision Foundation for London
Rhif yr elusen: 1074958
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 01/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81m | £3.23m | £2.22m | £2.21m | £2.64m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.10m | £3.56m | £2.61m | £2.16m | £2.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £777.07k | £2.13m | £1.53m | £1.14m | £1.38m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £977.94k | £1.04m | £645.43k | £1.03m | £1.22m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £59.36k | £62.86k | £50.43k | £34.46k | £41.73k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £151.32k | £1.34m | £690.22k | £321.30k | £330.89k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £605.73k | £1.84m | £843.77k | £834.52k | £1.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £484.21k | £644.29k | £745.12k | £430.85k | £600.03k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £287 | £76.14k | £0 | £0 | £4.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £151.58k | £0 | £0 | £0 | £447.47k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.01m | £1.08m | £1.02m | £891.76k | £1.16m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.