ymddiriedolwyr THE ORCHESTRA OF THE SWAN
Rhif yr elusen: 1068570
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carolyn Fiona Hodges | Ymddiriedolwr | 22 February 2024 |
|
|
||||
Roger Wilson | Ymddiriedolwr | 18 March 2022 |
|
|
||||
Sunney Sharma | Ymddiriedolwr | 18 February 2022 |
|
|
||||
Hilary Clare Evans | Ymddiriedolwr | 26 February 2021 |
|
|||||
Marcus Boyd Willett | Ymddiriedolwr | 11 December 2020 |
|
|
||||
Simon Roy Littlewood | Ymddiriedolwr | 07 January 2020 |
|
|||||
Christopher Wheeler | Ymddiriedolwr | 23 January 2015 |
|
|||||
Altaf Kara | Ymddiriedolwr | 12 February 2014 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM EWART LIGGINS | Ymddiriedolwr | 24 June 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.