ymddiriedolwyr THE PEEL INSTITUTE COMPANY
Rhif yr elusen: 1068155
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosie Allimonos | Cadeirydd | 04 July 2023 |
|
|
||||
Patrick Radcliffe | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Patric Wong | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|||||
Sally Whitney | Ymddiriedolwr | 19 February 2021 |
|
|
||||
Emma Hallinan | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|
||||
Anne-Marie Clive | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Veran Patel | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Natasha Anderson | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|||||
Jonathan Martryr | Ymddiriedolwr | 21 March 2017 |
|
|
||||
ROGER HARWOOD GILLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.