Hanes ariannol SLOANE ROBINSON FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1068286
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 28/02/2019 | 29/02/2020 | 28/02/2021 | 28/02/2022 | 28/02/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £474.51k | £193.30k | £711.81k | £847.81k | £765.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £474.51k | £455.65k | £737.87k | £853.96k | £776.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £151.49k | £262.71k | £260.44k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £560.32k | £585.10k | £505.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £711.81k | £847.81k | £765.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £26.06k | £6.14k | £11.02k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £9.33k | £25.89k | £33.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £547.26k | £681.65k | £693.80k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £26.06k | £6.14k | £11.02k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.