HUNTINGTON COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Hall serving the needs of the community with room hire, cafe, pensioners socials, classes, charity fundraising.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 27 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £4,710 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Caerefrog
- Gogledd Swydd Gaerefrog
Llywodraethu
- 06 Chwefror 1998: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Chivers | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|||||
Angela Rawlings | Ymddiriedolwr | 07 September 2020 |
|
|
||||
Di Geogheghan-Breen | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
Erica Town | Ymddiriedolwr | 16 March 2015 |
|
|||||
JEAN WILLIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN CHIVERS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JUDITH ORRELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Karen Elizabeth Hyman | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 27/04/2020 | 27/04/2021 | 27/04/2022 | 27/04/2023 | 27/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.92k | £34.20k | £15.27k | £14.22k | £23.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.82k | £17.47k | £25.36k | £19.47k | £27.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.00k | £27.43k | £4.00k | N/A | £4.71k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 27 Ebrill 2024 | 11 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ebrill 2023 | 12 Ebrill 2024 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ebrill 2022 | 10 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 27 Ebrill 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ebrill 2021 | 22 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 27 Ebrill 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 27 Ebrill 2020 | 29 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 14 OCTOBER 1988
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF A COMMUNITY CENTRE FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF HUNTINGTON IN THE COUNTY OF NORTH YORKSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETING, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION, THE OBJECTS OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
PARISH OF HUNTINGTON IN THE COUNTY OF NORTH YORKSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Huntington Community Centre
26 Strensall Road
Huntington
YORK
YO32 9RG
- Ffôn:
- 01904 760246
- E-bost:
- tracy@huntingtoncentre.plus.com
- Gwefan:
-
huntingtoncentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window