Hanes ariannol RYEDALE SPECIAL FAMILIES

Rhif yr elusen: 1069586
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £292.12k £375.83k £270.13k £323.88k £398.18k
Cyfanswm gwariant £284.56k £335.53k £301.60k £326.76k £394.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £151.15k £198.70k £227.32k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.50k £0 £7.00k