Hanes ariannol RELATE NORFOLK AND SUFFOLK
Rhif yr elusen: 1068906
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £552.18k | £671.51k | £619.43k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £568.69k | £628.48k | £817.84k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £18.30k | £3.40k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.30k | £0 | £7.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.05k | £985 | £1.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £212.96k | £211.70k | £219.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £335.75k | £458.46k | £398.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £421 | £358 | £252 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £408.47k | £472.06k | £653.99k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £160.22k | £156.41k | £163.84k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.00k | -£118 | £2.36k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.