Hanes ariannol 33RD OXFORD (KIDLINGTON) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 1068248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.52k £31.54k £22.91k £15.39k £15.91k
Cyfanswm gwariant £33.19k £15.66k £14.30k £17.03k £18.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A